Auskünfte zu Emil Winiger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Emil Winiger
Publikationsnummer: HR02-1005065676, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Winmar AG, bisher in Möhlin, CHE-116.374.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459559).
Statutenänderung:
12.11.2020.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Im tiefen Boden 4, 4059 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Emil, von Rapperswil-Jona, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Marc, von Rapperswil-Jona, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3791689, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Parfümerie Hyazinth AG, in Basel, CHE-105.969.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3476451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Emil, von Rapperswil-Jona, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelschlägel, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Winiger, Marc, von Rapperswil-Jona, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gribi & Partner AG (CHE-106.710.023), in Olten, Revisionsstelle [bisher: Gribi & Partner AG (CH-249.3.001.387-0)].
Publikationsnummer: 6012264, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Parfümerie Hyazinth AG, in Basel, CH-270.3.004.302-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2010, S. 6, Publ. 5865130).
Statutenänderung:
24.01.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Artikeln der Parfümerie-, Drogerie-, Schmuck- und Accessoire-Branche und ähnlichen Artikeln, sowie den Handel mit Produkten und das Anbieten von Dienstleistungen im Mode-, Lifestyle- und Wellness-Bereich. Die Gesellschaft kann sämtliche damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Filialen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke vermitteln, erwerben und veräussern und alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit der Gesellschaftstätigkeit durchführen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hengartner, Marc, von Basel und Häggenschwil, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hengartner, Gertrud, von Ruswil, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Leo Herzig (CH-270.1.015.323-8), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Marc, von Rapperswil-Jona, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berger Winiger, Christine, von Rapperswil-Jona, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiger, Emil, von Rapperswil-Jona, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gribi & Partner AG (CH-249.3.001.387-0), in Olten, Revisionsstelle.