Auskünfte zu Hugo Widmer
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Widmer
Publikationsnummer: 5827894, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BKT Treuhand AG, in Bern, CH-035.3.021.383-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 4, Publ. 5493994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohnenblust, Andreas, von Wynau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Christian, von Auswil, in Oensingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Hugo, von Reiden, in St. Antoni, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfisberg, François, von Neuenkirch, in Carouge GE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffenegger, Fritz, von Huttwil, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Adrian, von Grafenried, in Niederurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5454204, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
BKT Treuhand AG, in St. Gallen, CH-320.9.047.226-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2008, S. 13, Publ. 4316754).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-035.3.021.383-9.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lengwiler, Walter, von Muolen, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Roland, von Uors-Peiden, in St. Gallen, Mitglied, Direktor der Zweigniederlassung und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Martin, von Bremgarten bei Bern, in Bremgarten bei Bern, Mitglied und Direktor der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roggen, Charles, von Savigny und Forel (Lavaux), in Bussigny-près-Lausanne, Mitglied und Direktor der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Max, von Gossau SG und Degersheim, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Christian, von Auswil, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Hugo, von Reiden, St. Antoni, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4603936, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
BKT Treuhand AG, in Chur, CH-350.9.000.702-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2006, S. 8, Publ. 3375660).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-035.3.021.383-9.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Handelsregistereintragung Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 29.06.1999].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst. [Gestrichene Personen- und Unterschriftenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lengwiler, Walter, von Muolen, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohnenblust, Andreas, von Wynau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nanzer, Renaldo, von Brig-Glis, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Roland, von Suraua, in St. Gallen, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Martin, von Bremgarten bei Bern, in Bremgarten bei Bern, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roggen, Charles, von Savigny und Forel (Lavaux), in Bussigny-près-Lausanne, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Max, von Gossau SG und Degersheim, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Christian, von Auswil, in Oensingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Hugo, von Reiden, in St. Antoni, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.