Auskünfte zu Marco Wey
Einträge zum Namen Marco Wey
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Wey
Publikationsnummer: 2017508, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Joma AG, in Ebikon, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 23.07.1997, S. 5236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Josef, von Udligenswil und Engelberg, in Udligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Rindel AG, in S i n s, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.1999, S. 4973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Rudolf, von Berikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Henri, von Luzern und Entlebuch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Franz, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Rindel AG, bisher in Z u g, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.1998, S. 4087).
Statutenänderung:
18. 05.1999.
Sitz neu:
S i n s.
Domizil neu:
c/o Bachmann & Co AG, Industriezone Nord, 5643 Sins.
Zweck:
Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften sowie deren Erwerb, Nutzung und Veräusserung;
die Gesellschaft kann alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, sich an Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vertretungen übernehmen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.- .
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaibac AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Rudolf, von Berikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Vogel, Henri, von Luzern und Entlebuch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bachmann & Co AG, in Luzern, Revisionsstelle.