Auskünfte zu Anthony Wernli
Neueste SHAB-Meldungen: Anthony Wernli
Publikationsnummer: 2132337, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
we.ventures GmbH, in Thal, CHE-227.890.115, c/o Anthony Wernli, Oberfeld 8, 9425 Thal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2015.
Zweck:
Handel mit und Verkauf von Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wernli, Anthony, von Thalheim AG, in Thal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2295858, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Frontiers, bisher in Rheineck, Förderung von christlichen Gemeindegründungen usw. Verein (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2001, S. 4429).
Statutenänderung:
5.12.2003.
Name neu:
FRONTIERS.
Sitz neu:
Goldach.
Domizil neu:
c/o Andrea Zeberli, Untereggerstrasse 26, 9403 Goldach.
Zweck neu:
Ist Teil der internationalen Frontiers-Missionsbewegung, die, in Partnerschaft mit anderen, unter islamischen Volksgruppen christliche Gemeinden gründet und diese in die Selbständigkeit begleitet;
unterstützt, im Sinne der ganzheitlichen missionarischen Entwicklungsarbeit, Hilfsprojekte für diese, infolge Kriegen, Armut und Naturkatastrophen, notleidenden Volksgruppen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Gönnerbeiträge, Schenkungen und Legate [bisher: Mittel: Mittel: Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Gönnerbeiträge, Schenkungen und Legate sowie Aufnahme von Fremdkapital im Rahmen von vorhandenen Sicherheiten (Umfinanzierung).].
Organisation neu:
Hauptversammlung, Vorstand von 5 - 7 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Anthony, von Thalheim AG, in Rheineck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Laake, Wilbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechner, Theophil genannt Theo, von Basel, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Robert, von Winterthur und Sigriswil, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehner, Beat, von Münchwilen TG, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Frontiers, in R h e i n e c k , Förderung von christlichen Gemeindegründungen usw. Verein (SHAB Nr. 53 vom 19.03.1997, S. 1869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Nenna, von Gontenschwil, in Lutzenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Marco, von Amden, in Rorschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Anthony, von Thalheim AG, in Rheineck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schär, Paul Jakob, von Wyssachen, in Schönenwerd, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeberli, Andrea, von Uster und Hohentannen, in Goldach, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Jürg, von Trubschachen, in Hettlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Laake, Wilbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechner, Theophil genannt Theo, von Basel, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.