Auskünfte zu Hans-Jörg Walther
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Jörg Walther
Publikationsnummer: 5447870, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trocknungsgenossenschaft Birchi-Säriswil, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.017.178-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2009, S. 6, Publ. 5328840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Hans-Jörg, von Wohlen bei Bern, in Uettligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Hans, von Worb, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4856648, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Uettligen und Umgebung, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.014.867-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.1998, S. 6166).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Uettligen und Umgebung in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Hans-Jörg Walther, Bergmatt 1, 3043 Uettligen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.11.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Hans-Jörg, von Wohlen bei Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uettligen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stäheli, Beat, von Egliswil, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uettligen, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther, Ulrich, von Wohlen bei Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Uettligen, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elbatex AG, in W e t t i n g e n , Fabrikation von und Handel mit Bedarfsartikeln der Elektroindustrie usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2000, S. 6210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Willy, von Hägglingen, in Neuenhof, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walther, Hans-Jörg, von Wohlen bei Bern, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabrielli, Markus, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ott, Peter, von Horgen und Auenstein, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Staub, Marcel, von Thalwil, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.