Auskünfte zu Michael Waller
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Waller
Publikationsnummer: HR01-1006098568, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Waller Holding GmbH (Waller Holding Sàrl) (Waller Holding Sagl) (Waller Holding LLC), in Köniz, CHE-449.732.595, Freiburgstrasse 792, 3173 Oberwangen b. Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Waller, Michael, von Pfaffnau, in Spiegel b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Waller-Misteli, Andrea Carmen, von Aeschi (SO), in Spiegel b. Bern (Köniz), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005842525, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Ermika GmbH, in Küssnacht (SZ), CHE-435.454.970, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336742).
Statutenänderung:
12.09.2023.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
c/o Imhof Treuhand AG, Herrengasse 15, 6430 Schwyz.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waller, Ernst Vinzenz, von Pfaffnau, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waller, Karin, von Pfaffnau, in Köniz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Waller, Michael, von Pfaffnau, in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005336742, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Ermika GmbH, in Küssnacht (SZ), CHE-435.454.970, Bodenhof 2, 6403 Küssnacht am Rigi, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Wertpapieren und Waren aller Art, sowie das Halten von Beteiligungen und Vermittlung von Treuhandgeschäften, die Anlage von Vermögen und die Tätigung von Finanzgeschäften jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Waller, Ernst Vinzenz, von Pfaffnau, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Waller, Karin, von Pfaffnau, in Köniz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Waller, Michael, von Pfaffnau, in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.