Auskünfte zu Ivan Vuksa
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ivan Vuksa
Publikationsnummer: HR02-1006029824, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Okey AG, in Winterthur, CHE-101.956.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005662919).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Lars, von Appenzell, in Hüttwilen, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bonifazi, Luzi, von Albula/Alvra, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Vuksa, Ivan, von Sirnach, in Sirnach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4029657, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Turbometall GmbH, bisher in Fehraltorf, CHE-109.075.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777233).
Statutenänderung:
10.01.2018.
Sitz neu:
Münchwilen (TG).
Domizil neu:
Weinfelderstrasse 82, 9543 St. Margarethen TG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuksa, Ivan, von Sirnach, in Rämismühle (Zell (ZH)), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3777233, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Turbometall GmbH, in Fehraltorf, CHE-109.075.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2485247).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprenger Werkzeugbau AG (CHE-115.919.697), in Münchwilen (TG), Gesellschafterin, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vuksa, Ivan, von Sirnach, in Zell (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Tahiri, Ganimete, von Kloten, in Rorschach, mit Einzelunterschrift.