Auskünfte zu Martin Richard Vorburger
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Richard Vorburger
Publikationsnummer: HR02-1004950463, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, publizierten TR-Eintrag Nr. 5'792 vom 22.06.2020 WonderWorld GmbH, in St. Gallen, CHE-111.750.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Roger, von Ganterschwil, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: in Brunnadern (Neckertal)];
Vorburger, Martin, von St. Gallen, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: in St. Gallen].
Publikationsnummer: 2868643, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Mörschwil Genossenschaft, in Mörschwil, CHE-107.256.676, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thaler, Armin, von Wartau, in Mörschwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Gallus, von Altstätten, in Mörschwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Besmer, Roland, von Oberägeri, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorburger, Martin, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in St. Gallen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 2633969, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Mörschwil Genossenschaft, in Mörschwil, CHE-107.256.676, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vorburger, Martin, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.