Auskünfte zu Martina Vontobel Wyrsch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martina Vontobel Wyrsch
Publikationsnummer: 2542131, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kundert Verwaltungs AG, in Horgen, CHE-100.624.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, Publ. 6329400).
Statutenänderung:
06.11.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften und Wertschriften;
kann auch Liegenschaften und Wertschriften erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der früheren Firma 'Alex Kundert', in Horgen, gemäss Uebernahmebilanz per 1.1.1976 zum Preise von CHF 796'487.02, von dem CHF 190'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Jan, von Rüti ZH, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vontobel, Pia, von Rüti ZH, in Ulm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vontobel Wyrsch, Martina, von Rüti ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.