Martina Vontobel Wyrsch
wohnhaft in Küsnacht, aus Rüti (ZH) Aktuelle Mandate: Kundert Verwaltungs AG Verbundene Personen: Pia Vontobel, Marianne Vontobel, Jan Vontobel und mehr So bleiben Sie über "Martina Vontobel Wyrsch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martina Vontobel Wyrsch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martina Vontobel Wyrsch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martina Vontobel Wyrsch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martina Vontobel Wyrsch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martina Vontobel Wyrsch arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Martina Vontobel Wyrsch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martina Vontobel Wyrsch
Publikationsnummer: 2542131, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kundert Verwaltungs AG, in Horgen, CHE-100.624.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, Publ. 6329400).
Statutenänderung:
06.11.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften und Wertschriften;
kann auch Liegenschaften und Wertschriften erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der früheren Firma 'Alex Kundert', in Horgen, gemäss Uebernahmebilanz per 1.1.1976 zum Preise von CHF 796'487.02, von dem CHF 190'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Jan, von Rüti ZH, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vontobel, Pia, von Rüti ZH, in Ulm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vontobel Wyrsch, Martina, von Rüti ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.