Auskünfte zu Viktor von Burg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Viktor von Burg
Publikationsnummer: 901300, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
consolution ag, in Reinach BL, Planung und Projektierung von chemischen und artverwandten Industrie- und Prozessanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2002, S. 4).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Andreas, von Nottwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Viktor, von Balsthal, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].
Publikationsnummer: 776608, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
VTEC GmbH, in Basel, Ingenieurbüro für Verfahrenstechnik usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2002, S. 5, Publ. 731648).
Firma neu:
VTEC GmbH in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Gesellschafterversammlung vom 10.12.2002.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Viktor, von Balsthal, in Biel-Benken, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ebert, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (D), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Freiburg im Breisgau (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
consolution ag, in Reinach BL, Planung und Projektierung von chemischen und artverwandten Industrie- und Prozessanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2001, S. 2256).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Viktor, von Balsthal, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].