Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o T.O. ADVISCO
Brunngässlein 3
4052 Basel
Auskünfte zu VTEC GmbH in Liq.
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.07.1999
Löschung im Handelsregister
03.01.2006
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.4.001.771-8
UID/MWST
CHE-105.174.240
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb eines Ingenieurbüros für Verfahrenstechnik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- VTEC GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: VTEC GmbH in Liq.
Publikationsnummer: 3176898, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
VTEC GmbH in Liq., in Basel, CH-270.4.001.771-8, Ingenieurbüro für Verfahrenstechnik usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2002, S. 7, Publ. 776608).
Löschungsgrund:
Liquidation beendigt. Firma erloschen.
Publikationsnummer: 776608, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
VTEC GmbH, in Basel, Ingenieurbüro für Verfahrenstechnik usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2002, S. 5, Publ. 731648).
Firma neu:
VTEC GmbH in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Gesellschafterversammlung vom 10.12.2002.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Viktor, von Balsthal, in Biel-Benken, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ebert, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (D), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Freiburg im Breisgau (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 731648, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
VTEC GmbH, in Basel, Ingenieurbüro usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.1999, S. 4867).
Domizil neu:
c/o T.O. ADVISCO, Brunngässlein 3, 4010 Basel.