Auskünfte zu René von Burg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: René von Burg
Publikationsnummer: 5960180, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Hueck (Swiss) AG, in Härkingen, CH-280.3.914.283-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 21, Publ. 5704096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, René, von Lommiswil, in Pieterlen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5680794, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft 'Simbelimatten', Pieterlen, in Pieterlen, CH-073.5.000.912-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2007, S. 5, Publ. 4041136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, René, von Lommiswil, in Pieterlen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derendinger, Ruth, von Lüterkofen-Ichertswil, in Pieterlen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3474124, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Hueck (Swiss) AG, bisher in Münchenstein, CH-280.3.914.283-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2005, S. 4, Publ. 3072520).
Statutenänderung:
31.03.2006.
Sitz neu:
Härkingen.
Domizil neu:
Lischmatt 7, 4624 Härkingen.
Zweck:
Beratung und Dienstleistung auf dem Gebiet der Bautechnik sowie Handel mit und Fabrikation von Baumaterialien aller Art, ausgerichtet auf den schweizerischen und liechtensteinischen Markt. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichlautenden Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie alle Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die Adresse, die sie der Gesellschaft bekanntgegeben haben.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Das Geschäftslokal in Lyss ist aufgehoben.]. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Industriering 43, 3250 Lyss].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semrau, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Bergneustadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
von Burg, René, von Lommiswil, in Pieterlen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schönenberger, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Kembs-Loechlé (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
BDO Visura, in Liestal, Revisionsstelle [wie bisher];
Meier, Adolf, von Herisau, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil BL].