Auskünfte zu Dominik von Bertrab
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dominik von Bertrab
Publikationsnummer: HR02-1004558822, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ink-Situ AG, in Muttenz, CHE-407.105.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Michel Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Bertrab, Dominik, von Aarau, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Williams, Joanne Claire, australische Staatsangehörige, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coolen, Bastiaan, von Wolhusen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2805589, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ink-Situ AG, in Muttenz, CHE-407.105.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2459743).
Domizil neu:
Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Michel Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mordente, Michael, genannt Mike, britischer Staatsangehöriger, in Attenschwiller (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Binzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jervidalo, Rune, norwegischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
von Bertrab, Dominik, von Aarau, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watson, William, französischer Staatsangehöriger, in Burg im Leimental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1591621, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
von Bertrab Management Services GmbH, in Bottmingen, CHE-116.183.059, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 7, Publ. 5892966).
Firma neu:
von Bertrab Management Services GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bertrab, Dominik, von Aarau, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].