Auskünfte zu Patricia Danica von Allmen-Geering
Neueste SHAB-Meldungen: Patricia Danica von Allmen-Geering
Publikationsnummer: HR02-1004667462, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
H.B. Gamper AG, in Wollerau, CHE-103.915.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2013, S.0, Publ. 1008259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geering, Walter, von Zürich, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
von Allmen-Geering, Patricia Danica, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krieg, Mark Hans Robert Friedrich, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift;
van Zyl, Lydia Elizabeth, südafrikanische Staatsangehörige, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3689389, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Geercons AG, in Feusisberg, CHE-108.029.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, Publ. 4865326).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geering-Koller, Rosemarie, von Zürich, in Feusisberg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geering-Koller, Rosmarie, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Geering, Markus Alexander, von Zürich, in Schübelbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
von Allmen-Geering, Patricia Danica, von Lauterbrunnen, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geering, Patricia Danika, von Zürich, in Feusisberg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 1008259, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
H.B. Gamper AG, bisher in Alpnach, CH-020.3.909.679-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7180038).
Gründungsstatuten:
19.04.2013.
Statutenänderung:
23.07.2013.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Roosstrasse 63, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf und die Vermietung von Fitness- und Sportgeräten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geering, Walter, von Zürich, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
von Allmen-Geering, Patricia Danica, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.