Auskünfte zu Daniel Vogt
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Vogt
Publikationsnummer: 1113265, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.015-6, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673812).
Name neu:
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Gabriela, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Gränichen, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagenbüchle, Christian, von Homburg, in Derendingen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heutschi, Heinz, von Balsthal, in Balsthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogt, Daniel, von Lauwil, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6673812, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.015-6, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 16, Publ. 5295852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Millonig-Banz, Marcia, von Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil) und Kriens, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU Revipartner AG, in Luterbach (CH-260.3.000.375-2), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Daniel, von Lauwil, in Holderbank SO, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagenbüchle, Christian, von Homburg, in Derendingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CH-035.9.029.676-9), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4993112, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.015-6, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2004, S. 11, Publ. 2109994).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Gränichen, in Holderbank SO, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Daniel, von Lauwil, in Holderbank SO, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU Revipartner AG, in Luterbach (CH-260.3.000.375-2), Revisionsstelle.