Auskünfte zu Paul Vogel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Vogel
Publikationsnummer: 1994065, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Rotwald Verwaltungen AG, in Kirchberg SG, CHE-100.897.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Paul, von Hasle LU, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6770402, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
P & P Autotreff AG, in Wittenbach, CH-320.3.041.334-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 14, Publ. 4925338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Paul, von Hasle LU, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Walter Urs, von Gossau SG, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6434892, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Rotwald Verwaltungen AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.043.734-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 16, Publ. 5721106).
Statutenänderung:
22.11.2011.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Crusch Alba Bazenheid AG, in Kirchberg SG (CH-350.3.001.790-8), gemäss Fusionsvertrag vom 22.11.2011 und Bilanz per 30.06.2011. Aktiven von CHF 674'515.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 463'900.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Paul, von Hasle LU, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stehrenberger, Mario, von Bussnang, in Bazenheid (Kirchberg SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.