Auskünfte zu Marcel Vögeli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Vögeli
Publikationsnummer: HR02-1004862784, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Per Bacco SA, in Interlaken, CHE-109.320.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S.5, Publ. 5581518).
Statutenänderung:
12.03.2020.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Per Bacco AG) (Per Bacco Ltd.).
Zweck neu:
Betrieb einer Vineria - Grapperia, Führen von Restaurationsbetriebe, Handel mit Weinen, Spirituosen und Lebensmittel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post (namentlich per E-Mail).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Walter, von Reutigen, in Beatenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Hans, von Adelboden, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vögeli, Marcel, von Wilderswil, in Sundlauenen (Beatenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feci, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederried b. Interlaken (Niederried bei Interlaken), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Feci, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3519052, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gerüstebau Schwarzenbach AG Thun, Zweigniederlassung Interlaken, in Interlaken, CH-092.9.006.108-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2002, S. 4, Publ. 614370).
mit Hauptsitz in:
Thun.
Firma neu:
Gerüstebau Schwarzenbach AG, Zweigniederlassung Interlaken.
Domizil neu:
Im Moos 14, 3800 Interlaken.
Firma Hauptsitz neu:
Gerüstebau Schwarzenbach AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Crans-sur-Sierre (Lens), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamma, Martin, von Wassen, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögeli, Marcel, von Wilderswil, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loosli, Peter, von Sumiswald, in Interlaken, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Josef sen., von Dietikon, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Wiederkehr, Josef jun., von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Benvenutti, Valentino, von Zürich und Mauensee, in Niederwil AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Köppel-Wiederkehr, Susanne, von Dietikon und Guttet-Feschel, in Guttet-Feschel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sejdini, Bunjamin, von Dietikon, in Dietikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Marcel, von Einsiedeln, in Bönigen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Publikationsnummer: 3232466, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gerüstebau Schwarzenbach AG Thun, in Thun, CH-092.3.006.107-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2002, S. 4, Publ. 614368).
Statutenänderung:
10.11.2006.
Firma neu:
Gerüstebau Schwarzenbach AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Niklaus, von Aeschi bei Spiez, in Crans-sur-Sierre (Lens), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Marcel, von Wilderswil, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gamma, Martin, von Wassen, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loosli, Peter, von Sumiswald, in Interlaken, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Josef sen., von Dietikon, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Wiederkehr, Josef jun., von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Benvenutti, Valentino, von Zürich und Mauensee, in Niederwil AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Köppel-Wiederkehr, Susanne, von Dietikon und Guttet-Feschel, in Guttet-Feschel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sejdini, Bunjamin, von Dietikon, in Dietikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.