Auskünfte zu Christos Vlachos
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christos Vlachos
Publikationsnummer: 3741441, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
GAREX ConIn AG, in Lachen, CHE-101.039.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2992155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vlachos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziogas, Vasileios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1625653, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
GAREX ConIn AG, in Lachen, CHE-101.039.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984589).
Statutenänderung:
15.07.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Nutzfahrzeugen und Maschinen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern deren Adressen bekannt sind, mittels Brief, E-Mail oder Telefax, ansonsten durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prioli, Antonio, von Zuzwil SG, in Lachen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vlachos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: griechischer Staatsangehöriger, Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 984589, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
GAREX ConIn AG, in Lachen, CH-130.0.011.536-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 19, Publ. 4549368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler, Dr. Philipp, von Schübelbach, in Lachen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vlachos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Präsident, mit Einzelunterschrift.