Auskünfte zu Gérard Vergon
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gérard Vergon
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 1700273, Handelsregister-Amt Jura, (670)
René Seuret S.A., à Courrendlin, CHE-107.921.019, société anonyme (No. FOSC 141 du 24.07.2013, Publ. 995005).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vergon, Gérard, de Huttwil, à Courtételle, directeur adjoint, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Chételat-Seuret, Laurence, de Val Terbi, à Courrendlin, directrice, avec signature individuelle;
Chételat, Christian, de Val Terbi, à Courrendlin, directeur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 6540602, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Juillerat & Facchinetti S.A., à Courfaivre, CH-670.3.001.201-5, société anonyme (No. FOSC 248 du 21.12.2011, p. 0, Publ. 6469666).
Modification des statuts:
30.01.2012.
Nouvelle raison sociale:
Juillerat & Facchinetti S.A. en liquidation.
Nouvelle autre adresse:
c/o S. Facchinetti S.A., Route des Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 30.01.2012, la société a décidé sa dissolution. Selon déclaration du 30.01.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sanglard, Stéphane, de Cornol, à Courtételle, avec procuration collective à deux;
Vergon, Gérard, de Huttwil, à Courtételle, avec procuration collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Matthey-Jonais, Philippe Georges, de Le Locle, à Bôle, liquidateur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 3735288, Handelsregister-Amt Jura, (670)
René Seuret S.A., à Courrendlin, CH-670.3.000.490-7, Exploitation d'une entreprise de construction de bâtiments, de génie civil et d'un atelier d'architecture, ainsi que le commerce et la gérance d'immeubles, Société anonyme (FOSC no 43 du 03.03.2004, p. 7, publ. 2151346).
Personne et signature radiée:
Voyame, Michel, de Bassecourt, à Courrendlin, directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Vergon, Gérard, de Huttwil, à Courtételle, directeur adjoint, avec signature individuelle.