Auskünfte zu Anrika Velychko
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anrika Velychko
Publikationsnummer: HR02-1006088701, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Better Days, in Zürich, CHE-326.962.965, Verein (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005029786).
Domizil neu:
c/o Olena Velychko, Fritschistrasse 5, 8003 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velychko, Anrika, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Moustaka, Elena, zyprische Staatsangehörige, in Thessaloniki (GR), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004835649, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Terraswiss GmbH, in Zürich, CHE-114.588.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S.21, Publ. 4738840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velychko, Anrika, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velychko, Valeriy, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ukrainischer Staatsangehöriger, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004674095, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Together For Better Days, in Zürich, CHE-326.962.965, Verein (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, S.0, Publ. 3423717).
Statutenänderung:
05.02.2019.
Name neu:
Better Days.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Entwicklung und Bereitstellung von Bildungs- und Integrationsangeboten für Heimatvertriebene. Des Weiteren kann sich der Verein an der Entwicklung von Reaktionsmechanismen und der Bereitstellung der Basisversorgung im Rahmen von Migrationskrisen beteiligen.Hierfür kann der Verein insbesondere Spenden, Mitgliederbeiträge, Sponsorengelder und sonstige Zuwendungen einsetzen, Transporte und Lieferungen organisieren, betreuen und/oder begleiten, Landflächen sowie Gebäude oder Materialien mieten, kaufen oder pachten. Ebenso kann der Verein hierzu Tochterorganisationen im In- und Ausland gründen, mit anderen Organisationen zusammenarbeiten und/oder diese hierzu beauftragen und diese zudem insbesondere organisatorisch, ideell oder finanziell unterstützen. Ferner kann der Verein die Arbeit anderer Freiwilliger (Volunteers) unterstützen. Der Verein kann zur Erreichung seiner gemeinnützigen Zwecke ein kaufmännisches Gewerbe betreiben und Arbeitnehmer beschäftigen. Ökonomische Zwecke sind dabei jedoch untersagt Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moustaka, Elena, zyprische Staatsangehörige, in Thessaloniki (GR), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Velychko, Anrika, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Foley, Andrew Joseph, irischer Staatsangehöriger, in Mytilene (GR), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.