Auskünfte zu Jan Vander Stichele
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jan Vander Stichele
Publikationsnummer: 3233713, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Lotus Bakeries Schweiz AG, in Zug, CHE-105.424.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1262995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vander Stichele, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Latem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Du Pré, William Oscar Richard, belgischer Staatsangehöriger, in Evergem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1162649, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Lotus Bakeries Schweiz AG, in Zug, CH-255.3.000.379-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6465978).
Statutenänderung:
04.10.2013. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Markus, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gafner, Oliver, von Beatenberg, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Latem (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sint-Martens-Latern (BE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vander Stichele, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Latem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Martin, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
de Jong, Roel, niederländischer Staatsangehöriger, in Auw, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6330262, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Lotus Bakeries Invest AG, bisher in Langenthal, CH-241.3.005.974-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6250274).
Gründungsstatuten:
28.07.2006.
Statutenänderung:
12.07.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.
Zweck:
Vermietung und Lizenzierung von Investitions- bzw. Immaterialgüter zur Herstellung von Lebensmitteln, insbesondere von Back- und Süsswaren. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Maschine und ein Rezept zum Preis von höchstens EUR 1'252'000.-- zu übernehmen (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Oostakker (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Mark, Hans Peter, von Bottighofen, in Warth , Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Vander Stichele, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Lembeke (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Berger, Herbert, von Linden, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Aarau];
Jans, Marcel, von Zollikon und Steinhausen, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Illnau-Effretikon].