Auskünfte zu Petr Valicek
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Petr Valicek
Publikationsnummer: 1255931, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Orgaproject AG, in Nürensdorf, CHE-101.803.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 22, Publ. 4201556).
Statutenänderung:
09.12.2013.
Firma neu:
Orgaproject AG in Liquidation.
Sitz neu:
Wetzikon ZH.
Domizil neu:
c/o Ivan Valicek, Goldbühlstrasse 15, 8620 Wetzikon ZH. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.12.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valicek, Petr, von Zürich, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valicek, Ivan, tschechischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3995142, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Steko AG, bisher in Nürensdorf, CH-170.3.018.366-4, Betrieb eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens auf dem Gebiet Handel mit Waren und Vermittlung von Geschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2006, S. 25, Publ. 3405372).
Statutenänderung:
22.05.2007.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bahnhaldenstrasse 7, 8052 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valicek, Petr, von Zürich, in Nürensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krupala, Michaela Karolina, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3405372, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Steko AG, in Nürensdorf, CH-170.3.018.366-4, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2005, S. 18, Publ. 2773852).
Statutenänderung:
12.05.2006.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krupala, Jaroslav, tschechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valicek, Petr, von Zürich, in Nürensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].