Auskünfte zu Christina Valentic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Valentic
Publikationsnummer: 6203260, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SMV Swiss Marketing GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.008.768-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 25, Publ. 5523416).
Statuten neu:
12.05.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital durch Umwandlung von frei verwendbaren Eigenmittel auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 1'701'713.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 209'050.73 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00.
Firma neu:
SMV Swiss Marketing AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valentic, Christina, französische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chardon, Daniel, von Chardonne, in Wienacht-Tobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Au ZH, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5523416, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SMV Swiss Marketing GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.008.768-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 23, Publ. 5363648).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valentic, Christina, französische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Ingolstadt (DE)].
Publikationsnummer: 5363648, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SMV Swiss Marketing GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.008.768-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S. 20, Publ. 4904294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Christine, von Worb, in Bern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valentic, Christina, französische Staatsangehörige, in Ingolstadt (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Chardon, Daniel, von Chardonne, in Au ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.