Auskünfte zu Markus Tschopp
Einträge zum Namen Markus Tschopp
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Tschopp
Publikationsnummer: HR02-1005824928, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
SIBAG Metall GmbH, in Muttenz, CHE-110.354.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004870217).
Firma neu:
SIBAG Metall GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Markus, von Ziefen, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004870217, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
SIBAG Metall GmbH, in Frenkendorf, CHE-110.354.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S.7, Publ. 5502064).
Statutenänderung:
05.02.2020.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Rössligasse 45, 4132 Muttenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heggendorn, Andreas, von Therwil, in Therwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Markus, von Ziefen, in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 3310663, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
METOBAL - METALLHANDELSGESELLSCHAFT AG, in Arlesheim, CHE-103.784.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2007, Publ. 3710480).
Firma neu:
METOBAL - METALLHANDELSGESELLSCHAFT AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.01.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Markus, von Ziefen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].