Auskünfte zu Rolf Tröndle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Tröndle
Publikationsnummer: HR02-1005791501, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Santex Rimar AG, in Tobel-Tägerschen, CHE-107.408.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005189188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sala, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröndle, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004935687, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Santex Rimar AG, in Tobel-Tägerschen, CHE-107.408.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771417).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sala, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez, Stéphane, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tröndle, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschlikon TG (Eschlikon)].
Publikationsnummer: HR02-1004846931, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 1005 vom 20.02.2020 Santex Holding AG, in Tobel-Tägerschen, CHE-103.288.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838480).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröndle, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Einzelunterschrift [nicht: in Eschlikon TG (Eschlikon)].