Auskünfte zu Monika Toutsch-Brunner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Monika Toutsch-Brunner
Publikationsnummer: HR02-1005777977, Handelsregister-Amt Graubünden
Cooperativa chüra e vita a Zernez, in Zernez, CHE-487.425.065, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2013, S.0, Publ. 1073551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganzoni, Robert, von Celerina/Schlarigna, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salutt, Ferdinand, von Susch, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toutsch-Brunner, Monika, von Zernez, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bezzola, Gian Reto, von Zernez, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1073551, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Cooperativa chüra e vita a Zernez, in Zernez, CH-350.5.000.902-2, c/o Jon Andrea Könz, Röven 8, 7530 Zernez, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2013.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt den Bau und den Betrieb von Wohn- und Pflegeplätzen in Zernez für pflegebedürftige Personen. Die Wohn- und Pflegeplätze werden durch Dritte betrieben, können aber auch durch die Genossenschaft selbst betrieben werden. Weiter erstellt die Genossenschaft eine Arztpraxis-, Therapie- und Büroräumlichkeiten und vermietet diese. Die Genossenschaft ist konfessionell und politisch neutral und gemeinnützig. Insbesondere geniessen Genossenschafter keine Vorrechte gegenüber Nichtgenossenschaftern in der Beanspruchung von genossenschaftlichen Einrichtungen und Dienstleistungen. Die Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig. Allfällige Gewinne dürfen nicht ausgeschüttet werden, sondern sind im Sinne des Genossenschaftszwecks für betriebliche oder bauliche Massnahmen zu verwenden;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Anteilscheine:
CHF 500.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden Mitteilungen erfolgen schriftlich oder durch Zirkular.
Eingetragene Personen:
Luzi, Jörg, von S-chanf, in Zernez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toutsch-Brunner, Monika, von Zernez, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganzoni, Robert, von Celerina/Schlarigna, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Könz, Jon Andrea, von Guarda, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salutt, Ferdinand, von Susch, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lischana Fiduziari SA (CH-350.3.002.275-7), in Scuol, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5028490, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Chasa Urezza SA, in Zernez, CH-350.5.000.181-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 8, Publ. 4139968).
Firma neu:
Chasa Urezza SA in Liquidation.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst, Armin, von Rüschlikon, in Zernez, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöpf, Duri, von Zernez, in Zernez, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duschletta-Müller, Dumeng, von Zernez, in Zernez, Liquidator , mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Toutsch-Brunner, Monika, von Zernez, in Zernez, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin].