Auskünfte zu Beate Brigitte Tiller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beate Brigitte Tiller
Publikationsnummer: HR02-1005664938, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CHE-113.865.441, Verein (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004872048).
Statutenänderung:
28.11.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Gabriela, von Widnau, in Ettenhausen TG (Aadorf), Co Leiterin Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tiller, Beate Brigitte, von Schangnau, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), Co Leiterin Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TAXVISION AG (CHE-111.795.864), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Stefanie, von Pfäfers, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brühwiler, Laura, von Lindau, in Homburg, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in;
Faber, Ines Maria, deutsche Staatsangehörige, in Fällanden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in;
Gubler, Franziska, von Pfäffikon, in Turbenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in;
Gygax, Alexandra, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in;
Gygax, Petra, von Thunstetten, in Forch (Maur), Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in [bisher: in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghamari, Maxi, von Schangnau, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Co Leiterin Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld-Kamm, Susanna Eva, von Glarus Nord, in Donzhausen (Sulgen), Co Leiterin Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TAXBARGAIN AG (CHE-105.238.733), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004872048, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CHE-113.865.441, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli-Bättig, Claudia Margareta, von Hergiswil bei Willisau, in Lindau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag-Weidmann, Susan, von Winkel, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Tiller, Beate, von Schangnau, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Stefanie, von Pfäfers, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Petra, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004818471, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CHE-113.865.441, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004777200).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Gabriela, von Widnau, in Ettenhausen TG (Aadorf), Co Leiterin Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tiller, Beate Brigitte, von Schangnau, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), Co Leiterin Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.