Auskünfte zu Claudia Margareta Brändli-Bättig
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Margareta Brändli-Bättig
Publikationsnummer: HR02-1004872048, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CHE-113.865.441, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli-Bättig, Claudia Margareta, von Hergiswil bei Willisau, in Lindau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag-Weidmann, Susan, von Winkel, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Tiller, Beate, von Schangnau, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Stefanie, von Pfäfers, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Petra, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004777200, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CHE-113.865.441, Verein (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441489).
Statutenänderung:
22.05.2014.
Organisation neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Publikationsvorschriften.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Berta, von Ennetmoos, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Franziska, von Schlierbach und Neuenegg, in Grafstal (Lindau), Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Controlla AG (CHE-105.877.933), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Winterthur, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli-Bättig, Claudia Margareta, von Hergiswil bei Willisau, in Lindau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brändli-Bättig, Claudia, in Winterberg ZH (Lindau), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TAXVISION AG (CHE-111.795.864), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5441684, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Sozialpsychiatrische Wohngruppe Noreia, in Frauenfeld, CH-440.6.021.419-7, Verein (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 14, Publ. 4589520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienle, Andrea, von Wilen TG, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann Treuhand AG, in Zürich (CH-020.3.027.472-8), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli-Bättig, Claudia, von Hergiswil bei Willisau, in Winterberg ZH (Lindau), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag-Weidmann, Susan, von Winkel, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Tiller, Beate, von Schangnau, in Hagenbuch ZH (Hagenbuch), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Controlla Revisions AG (CH-440.3.002.244-6), in Frauenfeld, Revisionsstelle.