Auskünfte zu Edgar Tibolla
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Edgar Tibolla
Publikationsnummer: 5447976, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Televista 8304, in Wallisellen, CH-020.6.000.102-7, Verein (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2001, S. 9863).
Domizil neu:
Schwarzackerstrasse 21, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tibolla, Edgar, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Georg, von Wallisellen, in Lachen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Hanspeter, von Bachs und Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schätzle, Anton, von Winterthur, in Maur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Denise, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4676674, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Swisstrans GmbH, in Reinach AG, CH-020.4.020.198-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2004, S. 2, Publ. 2351572).
Firma neu:
Swisstrans GmbH in Liq. Domizil neu: c/o Martina Noser, Feldstrasse 7, 5628 Aristau. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tibolla, Edgar, von Zürich, in Wallisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Tibolla, Manuela, von Wildhaus, in Reinach AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Jahn, Manuela, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Noser, Martina, von Oberurnen und Muri AG, in Aristau, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2351572, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Swisstrans GmbH, bisher in Wallisellen, CH-020.4.020.198-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 10.09.2003, S. 18, Publ. 1164758).
Gründungsstatuten:
04.06.1999.
Statutenänderung:
1.06.2004.
Sitz neu:
Reinach AG.
Domizil neu:
Herrenwegstrasse 14, 5734 Reinach.
Zweck:
Betrieb eines nationalen Handelsunternehmen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tibolla, Christa, von Zürich, in Tuttlingen (D), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tibolla, Edgar, von Zürich, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.-- [wie bisher];
Jahn, Manuela, von Wildhaus, in Reinach AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.