Auskünfte zu Alain Nicolas Thierstein
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alain Nicolas Thierstein
Publikationsnummer: HR02-1005448567, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EBP Schweiz AG, in Zürich, CHE-106.007.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Dr. Daniel, von Herisau, in Bülach, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murra, Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Thierstein, Alain, von Bowil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DeTomasi, Flavio, von Brittnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schulze, Tillmann, von Basel, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005274358, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
by ABBT AG, in Zürich, CHE-112.441.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, S.0, Publ. 1194565).
Firma neu:
by ABBT AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thierstein, Alain Nicolas, von Bowil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5612024, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ernst Basler + Partner AG, in Zollikon, CH-020.3.902.642-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2008, S. 23, Publ. 4410228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossert, Heinrich, von Gelterkinden und Othmarsingen, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Hans, von Basel, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Natrup, Wilhelm, von Thalwil und deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Dr. Daniel, von Herisau, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rietmann, Philipp, von St. Gallen, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Matthias, von Oberhofen AG, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Patrik, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thierstein, Alain, von Bowil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.