Auskünfte zu Patrick Gerold Thalmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Gerold Thalmann
Publikationsnummer: 4195513, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
P.Polo GmbH, in Luzern, CHE-272.133.262, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3157161).
Firma neu:
P.Polo GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(P.Polo Ltd liab. Co in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Mit Entscheid der Einzelrichterin des Bezirksgerichts Luzern, Abteilung 1, vom 28.03.2018 wurde die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3. OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Patrick Gerold, von Romoos, unbekannten Aufenthaltes, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bülach].
Publikationsnummer: 3157161, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
P.Polo GmbH, in Luzern, CHE-272.133.262, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2477841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hescam Schreinerei AG, in Arbon, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Patrick Gerold, von Romoos, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 2477841, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
P.Polo GmbH (P.Polo Ltd liab. Co), in Luzern, CHE-272.133.262, Hirschengraben 33, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.11.2015.
Zweck:
Führen von Gastronomiebetrieben;
Handel mit elektrischen Gütern, insbesondere Leuchtkörper;
Handel mit Lifestyleprodukten;
Merchandising;
Übernahme von Verkaufsvertretungen;
Organisation von Veranstaltungen und Events;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Thalmann, Patrick Gerold, von Romoos, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hescam Schreinerei AG (CHE-100.110.563), in Arbon, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.