Auskünfte zu Thomas Terwelp
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Terwelp
Publikationsnummer: 3591674, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AXA Art Versicherung AG, in Opfikon, CH-020.3.005.103-1, Betreibt mit Schwerpunkt in der Schweiz das direkte und indirekte Versicherungsgeschäft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2005, S. 20, Publ. 3012002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Terwelp, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dal Molin, Dr. Fabio, von Zürich, in Würenlos, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].
Publikationsnummer: 3012002, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 163 vom 24.08.2005, S. 15, publizierten TB-Eintrags Nr. 23241 vom 18.08.2005. AXA Art Versicherung AG, in Opfikon, CH-020.3.005.103-1, Betreibt mit Schwerpunkt in der Schweiz das direkte und indirekte Versicherungsgeschäft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2005, S. 15, Publ. 2985496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terwelp, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied].
Publikationsnummer: 2985496, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AXA Art Versicherung AG, in Opfikon, CH-020.3.005.103-1, Betreibt mit Schwerpunkt in der Schweiz das direkte und indirekte Versicherungsgeschäft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2005, S. 17, Publ. 2891480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briner, Janet, von Cologny, in Chêne-Bougeries, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koella, Dr. Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hücker, Thomas Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terwelp, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor].