Auskünfte zu Anita Taskovic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anita Taskovic
Publikationsnummer: 4205428, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
IMS Immobilien Marketing Schweiz AG, in Oftringen, CH-400.3.027.950-7, Planung und Bau von Hoch- und Tiefbauten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2006, S. 1, Publ. 3534812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markovic, Milenko, von Nebikon, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taskovic, Anita, von Bannwil, in Rothrist, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Publikationsnummer: 3881306, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PB Versicherungs- und Treuhand GmbH, bisher in Kirchberg BE, CH-092.4.015.969-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2006, S. 4, Publ. 3439110).
Gründungsstatuten:
03.05.2003.
Statutenänderung:
24.01.2007.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Nordstrasse 15, 4665 Oftringen.
Zweck:
Vermittlung von Versicherungen und Beratung von Firmen und Einzelpersonen in den Bereichen Organisation, Sekretariat und Betriebsführung im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Herbligen, in Cuiaba (BR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Jetzer, Christian, von Lengnau AG, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Andreas Michael, von Ufhusen, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taskovic, Anita, von Bannwil, in Rothrist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Publikationsnummer: 3670824, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
B & B Spezial Bau GmbH, bisher in Burgdorf, CH-053.4.017.649-3, Planung und Bau von Hoch- und Tiefbauten, auch als Generalunternehmung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2006, S. 3, Publ. 3488750).
Gründungsstatuten:
22.12.2005.
Statutenänderung:
2.11.2006.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Nordstrasse 15, 4665 Oftringen.
Zweck:
Planung und Bau von Hoch- und Tiefbauten, auch als Generalunternehmung, ferner Betrieb eines Architekturbüros, Erbringung von Beratungen im Unternehmens- und EDV-Bereich und sämtliche damit zusammenhängende Dienstleistungen, An- und Verkauf sowie Vermietung von Fahrzeugen aller Art, Erwerb und dauernde Verwaltung und Vermittlung von Beteiligungen aller Art, von Immobilien in der Schweiz sowie Versicherungen und Kapitalanlagen, Durchführung von Treuhand- und Kommissionsgeschäften sowie Finanzierungen aller Art, Konzeption, Organisation und Vermittlung von Verkaufsschulungen und Seminaren, Konzeption von verkaufsfördernden Marketing-Massnahmen, Vertrieb und Marketing von Telekommunikation sowie Import, Export und Handel mit Waren aller Art;
kann sich an Unternehmen beteiligen, Grundeigentum und immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taskovic, Anita, von Bannwil, in Rothrist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [wie bisher].