Auskünfte zu Burim Syla
Einträge zum Namen Burim Syla
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Burim Syla
Publikationsnummer: HR02-1005802599, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
syma immo ag, bisher in Baar, CHE-299.903.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916643).
Statutenänderung:
27.06.2023.
Sitz neu:
Matzingen.
Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 101, 9548 Matzingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften aller Art und Entwicklung von Immobilienprojekten sowie Tätigung von damit verbundenen Finanzierungsgeschäften;
Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syla, Burim, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aadorf].
Publikationsnummer: HR02-1005758024, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Topfugentech AG, bisher in Matzingen, CHE-455.318.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2191103).
Statutenänderung:
28.04.2023.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 8, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maliqi, Fatmir, von Matzingen, in Matzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Syla, Burim, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muji, Bujar, kosovarischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004636350, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
4plus Reinigung AG, in Wallisellen, CHE-365.186.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582054).
Statutenänderung:
26.04.2019.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Am Wasser 2, 8600 Dübendorf.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syla, Burim, von Frauenfeld, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maliqi, Fatmir, von Matzingen, in Münchwilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaha, Besnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.