Auskünfte zu Brigitte Suter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Brigitte Suter
Publikationsnummer: HR02-1004554330, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
PS-Arbeitssicherheit GmbH, bisher in Merenschwand, CHE-245.773.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248071).
Statutenänderung:
23.01.2019.
Sitz neu:
Walterswil (SO).
Domizil neu:
KMU-Park A1, Emil-Frey Strasse 1, 5746 Walterswil SO.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Brigitte, von Niederrohrdorf, in Merenschwand, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Paul, von Gränichen, in Kölliken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Merenschwand, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bongard, Erich Pascal, von Ependes (FR), in Kölliken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2248071, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PS-Arbeitssicherheit GmbH, in Merenschwand, CHE-245.773.074. Erbsenackerstrasse 7, 5634 Merenschwand, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2015.
Zweck:
Beratungen und Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Durchführung von EKAS-konformen Schulungen in diesen Bereichen;
kann andere Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich an solchen beteiligen, Vertretungen übernehmen oder vergeben, Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens PSA Paul Suter Arbeitssicherheit, in Merenschwand ( CHE-112.379.439), gemäss Sacheinlage- / Sachübernahmevertrag vom 12.06.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 19'195.74 und Passiven von CHF 3'925.18, wofür 150 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 270.56 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 12.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Suter, Paul, von Gränichen, in Merenschwand, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je 100.00 und Suter, Brigitte, von Niederrohrdorf, in Merenschwand, mit Einzelunterschrift.