Auskünfte zu Ueli Sturzenegger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ueli Sturzenegger
Publikationsnummer: HR02-1004742585, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
sutag gmbh, in Buchs (SG), CHE-114.534.254, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, S.0, Publ. 6955300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer, Daniela, von Pfäfers, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6955300, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
sutag gmbh, in Buchs SG, CH-320.4.064.117-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 20, Publ. 5961148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Patrick, von Niedermuhlern, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5961148, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
sutag gmbh, in Grabs, CH-320.4.064.117-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 12, Publ. 4689612).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Lagerstrasse 6, 9470 Buchs .
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Ueli, von Grabs und Reute AR, in Grabs, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schmid, Patrick, von Niedermuhlern, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.