Auskünfte zu Luzia Verena Sturzenegger-Rohner
Neueste SHAB-Meldungen: Luzia Verena Sturzenegger-Rohner
Publikationsnummer: 5441652, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Tiefbau Sturzenegger GmbH, in Oberegg, CH-320.4.047.081-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2005, S. 2, Publ. 3103004).
Domizil neu:
Mitlehnstrasse 10, 9413 Oberegg, (behördliche Umadressierung). Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 10.7.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger-Rohner, Luzia, von Wald AR, in Oberegg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- (bisher: in Reute AR (Oberegg)).
Publikationsnummer: 2889830, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Rümmelin engineering GmbH, bisher in Thal, CH-320.4.047.081-8, Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb von und Handel mit Geräten, Apparaten und Vorrichtungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2004, S. 11, Publ. 2556912).
Gründungsstatuten:
27.10.1999.
Statutenänderung:
14.06.2005.
Firma neu:
Tiefbau Sturzenegger GmbH.
Sitz neu:
Oberegg.
Domizil neu:
Mitlehn 772, 9411 Reute AR.
Zweck neu:
Betrieb eines Tiefbauunternehmens sowie die Ausführung von Grabarbeiten und Transporten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Friedrich, von Schwyz, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger-Rohner, Luzia, von Wald AR, in Reute AR (Oberegg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Sturzenegger-Rohner, Christian, von Wald AR, in Reute AR (Oberegg), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.