Auskünfte zu Marco Sturm
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Sturm
Publikationsnummer: 3200794, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Hiltbrand Systemtechnik AG, in Mägenwil, CH-020.3.911.876-6, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Komponenten, Geräten, Armaturen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 05.12.2003, S. 2, Publ. 2015616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturm, Marco, von Läufelfingen, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hubert R., von Erlinsbach AG, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 669734, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Hiltbrand Systemtechnik AG, bisher in Küsnacht ZH, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Komponenten, Geräten, Armaturen und Anlagen für die Regel- und Steuerungstechnik sowie einschlägige technische Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2002, S. 19, Publ. 410480).
Gründungsstatuten:
31.05.1988.
Statutenänderung:
3.09.2002.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Eichlistrasse 17, 5506 Mägenwil.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Komponenten, Geräten, Armaturen und Anlagen für die Regel- und Steuerungstechnik sowie einschlägige technische Beratung;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen Liegenschaften erwerben und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 350'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.--.
Aktien:
350 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 31.05.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Hiltbrand Systemtechnik', in Küsnacht, gemäss Bilanz per 31.12.1987 zum Preise von CHF 176 025.20, von dem CHF 150 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hubert R., von Erlinsbach, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Kyburz, Judith, von Erlinsbach, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sturm, Marco, von Läufelfingen, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Mägenwil, mit Einzelprokura [bisher: in Dietikon].