Auskünfte zu Doris Stuker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Doris Stuker
Publikationsnummer: 6111896, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Genossenschaft für Pflege- und Alterswohnungen, in Hofstetten-Flüh, CH-247.5.000.043-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 14, Publ. 5298030).
Statutenänderung:
25.05.2000, 07.06.2001, 09.06.2010.
Zweck neu:
Betrieb und Führung des von der Gemeinde Hofstetten-Flüh erstellten Pflegewohnheims für Betagte und Behinderte und Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung und Pflege der Heimbewohner gemäss den Bedingungen des kantonalen Alters- und Pflegeheimgesetzes. Kann Betrieb und Führung des Pflegewohnheims mittels Leistungsauftrag in Absprache mit der Gemeinde Hofstetten-Flüh einer Drittinstitution übertragen sowie Wohnungen für leicht pflegebedürftige Betagte und Behinderte vermitteln oder selber vermieten.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. [gestrichen: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.-- oder CHF 500.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch persönliche Schreiben sowie durch Publikationen im gemeindeeigenen Mitteilungsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuker, Doris, von Eriswil, in Burg im Leimental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pauli, Hans-Peter, von Basel und Vechigen, in Flüh (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Cyrill, von Schüpfheim, in Hofstetten-Flüh, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2347818, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Genossenschaft für Pflege- und Alterswohnungen, in Hofstetten-Flüh, CH-247.5.000.043-4, Betrieb und Führung der von der Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh erstellten Pflegewohnung für Betagte und Behinderte usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2004, S. 12, Publ. 2204588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Ivo, von Metzerlen, in Metzerlen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Jacqueline, von St. Gallenkappel, in Flüh (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Elsbeth, von Niedermuhlern, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Flüh (Hofstetten-Flüh)];
Neuenschwander, Wolfgang, von Signau, in Flüh (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stuker, Doris, von Eriswil, in Burg im Leimental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.