Auskünfte zu Christoph Stüssi
Einträge zum Namen Christoph Stüssi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Stüssi
Publikationsnummer: HR02-1005896484, Handelsregister-Amt Glarus
Klarer & Zwicky AG, in Glarus Nord, CHE-107.894.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S.0, Publ. 6231898).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüssi, Christoph, 1967, von Glarus, in Obstalden (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Stüssi-Leuzinger, Christoph, 1967, in Oberurnen (Glarus Nord)];
Stüssi, Christoph, von Glarus, in Glarus, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1711501, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Autobetrieb Sernftal AG, in Glarus Süd, CHE-105.742.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, Publ. 6861392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüssi, Christoph, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Robert, von Glarus Süd und Glarus, in Riedern (Glarus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zopfi, Mathias Jakob, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zopfi, Mathias, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bettiga, Andrea, von Trin, in Ennenda (Glarus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maduz, Stefan, von Glarus Süd, in Schwändi (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CHE-106.417.445)[CH-160.3.003.134-4], in Nidfurn (Glarus Süd), Revisionsstelle [bisher: E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CH-160.3.003.134-4)].
Publikationsnummer: 6188880, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Klarer & Zwicky AG, in Bilten, CH-160.3.003.097-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2005, S. 6, Publ. 2962792).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüssi, Christoph, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Glarus und Riedern];
Stüssi, Christoph, 1967, von Glarus, in Bilten (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Glarus und Riedern, in Bilten];
Glaronia Treuhand AG (CH-160.3.003.020-4), in Glarus, Revisionsstelle [bisher:Glaronia Treuhand AG].