Auskünfte zu Thomas Studer
Einträge zum Namen Thomas Studer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Studer
Publikationsnummer: 3536753, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Studer Handels AG, in Dübendorf, CHE-107.937.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1920429).
Statutenänderung:
15.05.2017.
Sitz neu:
Höri.
Domizil neu:
Harbirbenweg 1, 8181 Höri.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Waren aller Art, hauptsächlich aus dem Sanitär- und Baubereich, ferner die Durchführung aller Geschäfte, die der Entwicklung des Unternehmens und der Erreichung des Gesellschaftszwecks förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Thomas, von Zürich, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift;
Zahlenwerkstatt U. Willimann (CHE-112.516.819), in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Rolf, von Rapperswil BE, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, René, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Carmen, von Ebikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4986676, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Studer Consulting, in Stäfa, CH-020.1.005.630-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2001, S. 4564).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Thomas, von Zürich und Riedholz, in Uetikon am See, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher:in Fällanden].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Studer Handels AG, in D ü b e n d o r f, Verkauf von Waren aller Art hauptsächlich aus dem Sanitär- und Baubereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.1999, S. 6322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Thomas, von Zürich, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift.