Auskünfte zu Raymond Studer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Raymond Studer
Publikationsnummer: 3881571, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Schlieren, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Raymond, von Werthenstein, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3675347, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CCTS GmbH, in Otelfingen, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, Publ. 6169560).
Statutenänderung:
19.07.2017.
Firma neu:
Kressig Immobilien CCTS GmbH.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Mietliegenschaften und Stockwerkeigentum. Sie führt Umbauten, Renovationen und Sanierungen von Wohnungen und Liegenschaften durch und übernimmt Treuhandaufgaben im Baugewerbe. Sie erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Verkauf, Administration, Planung und Realisation von Messeständen. Sie handelt mit Sicherheitskomponenten wie Videoüberwachung und Alarmanlagen und erbringt Netzwerkdienstleistungen im IT Bereich und Beratung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressig, Jakob, von Pfäfers und Uster, in Otelfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Studer, Raymond, von Werthenstein, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publikationsnummer: 4929108, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CCTS GmbH, in Otelfingen, CH-020.4.001.183-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2002, S. 13, Publ. 593360).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Raymond, von Werthenstein, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher:in Buchs ZH].