Auskünfte zu Hermann Stucker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hermann Stucker
Publikationsnummer: HR02-1006110098, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stucker Insel AG, in Köniz, CHE-103.183.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773769).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucker, Hermann, von Bowil, in Frieswil (Seedorf (BE)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nobs, Christoph, von Seedorf (BE), in Aarberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weissbaum, Steve, von Rechthalten, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004947405, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stucker Insel AG, in Köniz, CHE-103.183.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746989).
Domizil neu:
c/o Mössinger Immobilien AG, Grenzweg 1, 3097 Liebefeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolinger, Gerold, von Kaiseraugst, in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissbaum, Steve, von Rechthalten, in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucker, Hermann, von Bowil, in Frieswil (Seedorf (BE)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nobs, Christoph, von Seedorf (BE), in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Wattenwyl, Roger, von Bern, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4286613, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stucker Insel AG, in Bern, CHE-103.183.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3872729).
Statutenänderung:
06.06.2018.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o Mössinger Immobilien, Grenzweg 1, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Betrieb oder die Vermietung von Gebäuden aller Art, insbesondere auch von Lagerhäusern, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten, sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke (Liegenschaften, selbständige und dauernde Rechte sowie Miteigentumsanteile an Grundstücken) kaufen oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucker, Hermann, von Bowil, in Frieswil (Seedorf (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seedorf BE (Frieswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].