Auskünfte zu Beat Strickler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Strickler
Publikationsnummer: 6971790, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Verkehrshaus der Schweiz (VHS), in Luzern, CH-100.6.010.425-7, Verein (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6646256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leumann, Helen, von Meggen und Birwinken, in Meggen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor;
Steiner, Anita, von Sarnen und Kriens, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Strickler, Beat, von Neuheim, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Urs W., von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Publikationsnummer: 4719814, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Verkehrshaus der Schweiz (VHS), in Luzern, CH-100.6.010.425-7, Verein (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2004, S. 8, Publ. 2517808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witte, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Hürlimann, Peter, von Walchwil, in Walchwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wydler, Henry, von Affoltern am Albis, in Luzern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Affoltern a.A. ];
Heuberger, Beat, von Glarus, in Bad Zurzach, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Zurzach];
Lauterburg, Daniel, von Bern, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Oberhänsli, This, von Kemmental, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: von Neuwilen];
Schlup, Daniel, von Wengi, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: von Wengi bei Büren];
Steiner, Anita, von Sarnen und Kriens, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Strickler, Beat, von Neuheim, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Küssnacht am Rigi].
Publikationsnummer: 2517808, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Verkehrshaus der Schweiz (VHS), in Luzern, CH-100.6.010.425-7, Der Verein betreibt und fördert im Interesse der Allgemeinheit das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern, Verein (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 10, Publ. 2274000).
Statutenänderung:
19.06.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemp, Dr. Heinrich, von Entlebuch, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Bruno, von Luzern, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Elsasser, Kilian, von Unterkulm, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Reinert, René, von Horw und Neuenkirch, in Gunzwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Graf, André, von Egolzwil und Schötz, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinegger, Franz, von Altendorf, in Flüelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leumann, Helen, von Meggen und Birwinken, in Meggen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor [bisher: Mitglied];
Scheidegger, Christian, von Sumiswald, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Luzern];
Strickler, Beat, von Neuheim, in Küssnacht am Rigi, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Strupler, Sonja, von Frauenfeld, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.