Auskünfte zu Christian Stranz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Stranz
Publikationsnummer: 3001669, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
CV AG, in Diepoldsau, CHE-108.385.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2705721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stranz, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Montlingen (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riegler, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2308783, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Schelling, Gmür AG, bisher in Thalwil, CHE-108.385.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 35, Publ. 5399680).
Gründungsstatuten:
22.03.1996.
Statutenänderung:
02.07.2015.
Firma neu:
CV AG.
Sitz neu:
Diepoldsau.
Domizil neu:
Rheinstrasse 6, 9444 Diepoldsau.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Titus, von Quarten, in Quarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stranz, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Montlingen (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.