Auskünfte zu Luke Stokes
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Luke Stokes
Publikationsnummer: HR02-1005850896, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Emerging Technology Association, in Zug, CHE-218.357.276, Verein (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372770).
Statutenänderung:
17.07.2023. 25.09.2023.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Bestrebungen der Emerging Technology Industrie zu Gunsten von Mitgliedern von dezentralen autonomen Organisationen zu fördern. Insbesondere unterstützt der Verein finanziell aktuelle oder ehemalige Mitglieder solcher Organisationen, die rechtliche Verfahren aufgrund ihrer Mitgliedschaft in solchen Organisationen gegen sich haben. Der Verein verfolgt weder Erwerbszwecke noch erstrebt er Gewinn. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stokes, Luke, amerikanischer Staatsangehöriger, in Caguas (PR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davis, Austin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Santa Monica (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaal, Wulf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kara, Muhammet, türkischer Staatsangehöriger, in Yenimahalle (TR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kelly, Edward Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Woodinville (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steuer, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wismer, Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wellington (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005296371, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Emerging Technology Association, in Zug, CHE-218.357.276, Verein (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129508).
Statutenänderung:
10.08.2021. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lewis, Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaal, Wulf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Raphael, von Wassen, in Baar, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aniballi, Marco, französischer Staatsangehöriger, in George Town (KY), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stokes, Luke, amerikanischer Staatsangehöriger, in Caguas (PR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.