Auskünfte zu Roland Stöckli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Stöckli
Publikationsnummer: 4720960, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
E. + K. Möbel Collection AG, in Rheinfelden, CH-400.3.006.823-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2008, S. 1, Publ. 4403716).
Statutenänderung:
22.10.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Roland, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PMC Peter Moser Consulting GmbH (CH-400.4.028.178-4), in Brugg AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Peter, von Winterthur, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eckert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 972138, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft, in Basel, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2002, S. 5, Publ. 688020).
mit Hauptsitz in:
Bern (HR Bern).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Roland, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft, in Basel, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2000, S. 3075).
mit Hauptsitz in:
Bern (HR Bern).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spreng, Manuel, von Graben, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spreng, Samuel, von Graben, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Generaldirektor];
Winzenried, Hans, von Bern und Belp, in Stettlen, Delegierter des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Authier, Jean-Pierre, von L' Abbaye, in Neuenburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatter, Ernst, von Walzenhausen, in Bolligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glutz von Blotzheim, Beat, von Solothurn, in Oberdorf NW, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeker, Beat, von Riehen, in Obererlinsbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Joliat, Pierre, von Courtételle, in Riaz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamm, Roger, von Zürich, in Uitikon Waldegg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schira, Claudio, von Loco, in Locarno, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Roland, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Falk, Monica, von St. Gallen, in Hochwald, mit Kollektivprokura zu zweien.