Auskünfte zu Beatrice Steiner-Kaeser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beatrice Steiner-Kaeser
Publikationsnummer: 7023254, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
EnBautec GmbH, in Steg-Hohtenn, CH-600.4.013.934-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 21, Publ. 5344264).
Statutenänderung:
06.12.2012.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiner-Kaeser, Beatrice, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmid-Wyer, Anny, von Lalden, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Louis, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5344264, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
EnBautec GmbH, in Steg-Hohtenn, CH-600.4.013.934-2, Bahnhofstrasse 21, 3940 Steg, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
5.11.2009.
Zweck:
Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau;
insbesondere Energieberatung, Thermografie, Lärmmessungen und Lufdichtigkeitsmessungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Steiner, Hans, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Glenz, Louis, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Steiner-Kaeser, Beatrice, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Schmid-Wyer, Anny, von Lalden, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.