Auskünfte zu Frank Adrian Steiner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frank Adrian Steiner
Publikationsnummer: HR02-1005638445, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BiltoInvest AG, in Bern, CHE-199.080.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149109).
Statutenänderung:
20.12.2022.
Firma neu:
BiltoInvest AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheurer, Christoph Matthias, von Aarberg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Frank Adrian, von Eggiwil, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Lukas Alexander, von Eggiwil, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Raffaella Rita, von Eggiwil, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner Scheurer, Gabriella Franca, von Aarberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3149107, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BiltoImmo AG, in Bern, CHE-194.444.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1722879).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner Scheurer, Gabriella Franca, von Aarberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Steiner Scheurer, Gabriella, von Aarberg, Seedorf (BE) und Eggiwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Scheurer, Christoph Matthias, von Aarberg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Frank Adrian, von Eggiwil, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Lukas Alexander, von Eggiwil, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Raffaella Rita, von Eggiwil, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3149149, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LSAssets AG, in Köniz, CHE-365.525.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2014, Publ. 1775897).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Lukas Alexander, von Eggiwil, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Steiner, Lukas, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Steiner, Frank Adrian, von Eggiwil, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Raffaella Rita, von Eggiwil, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner Scheurer, Gabriella Franca, von Aarberg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.